NOMBRES | FECHA |
Eduardo Vásquez Jaramillo | 30 de abril de 1910 al 12 de abril de 1911 |
Pedro José Berrío | 17 de abril de 1911 al 21 de enero de 1912 |
Clodomiro Ramírez | 22 de enero de 1912 al 30 de octubre de 1913 |
Francisco E. Tobar | 19 de mayo al 30 de julio de 1912 |
Carlos Cock | 30 de octubre de 1913 al 13 de agosto 1914 |
Pedro José Berrío | 13 de agosto de 1914 al 18 de septiembre de 1918 |
Pedro Nel Ospina | 18 de septiembre de 1918 al 12 de abril de 1920 |
Jesús María Marulanda | 12 de abril al 27 de abril de 1920 |
Julio E. Botero | 27 de abril de 1920 al 30 de junio de 1921 |
Manuel María Toro | 30 de junio de 1921 al 2 de mayo de 1922 |
Jesús María Marulanda | 2 de mayo al 10 mayo de 1922 |
Francisco de Paula Pérez | 10 de mayo al 31 de mayo de 1922 |
Jesús María Marulanda | 1 de junio al 22 de diciembre de 1922 |
Jorge Escobar | Hasta el 4 de enero de 1923 |
Ricardo Jiménez Jaramillo | 4 de enero de 1923 al 3 de noviembre de 1926 |
José Dolores Bernal | 4 de noviembre al 11 de noviembre de 1926 |
Pedro José Berrío | 11 de noviembre de 1926 al 30 junio de 1929 |
Francisco de Paula Pérez | 24 de diciembre al 30 de diciembre de 1927 y del diciembre al 31 de diciembre de 1928 |
Camilo Claudio Restrepo | 1 julio de 1929 al 20 de julio de 1930 y del 25 de agosto al 17 de septiembre 1930 |
Miguel Moreno Jaramillo | 21 de julio al 6 de agosto de 1930 |
José Dolores Bernal | 7 de agosto al 24 de agosto de 1930 y del 18 de septiembre al 28 de octubre de 1930 |
Carlos Cock | 27 de enero al 17 de abril de 1931, del 1 de mayo al 8 de junio de1931 y del 13 a 19 julio 1931 |
Aurelio Mejía | 8 de junio al 12 de junio de 1931 |
Carlos Cock | 12 de septiembre al 30 de diciembre de 1931, 7 de enero al 16 de enero de 1932 y del 16 de febrero al 29 de marzo de 1932 |
Rafael del Corral | 29 de octubre de 1930 al 26 de enero de1931 |
Jorge Restrepo Hoyos | 17 de abril al 30 de abril y del 19 de junio al 11 de septiembre de 1931 |
Alberto Angel | 31 de diciembre de 1931 al 6 de enero de 1932 y del 16 de enero al 15 de febrero de 1932 |
Julián Uribe Gaviria | 29 de marzo al 17 de diciembre de 1932 y del 10 de enero de 1933 al 29 de agosto de 1934 |
José Miguel Jiménez | 18 de diciembre de 1932 al 9 de enero de 1933 |
Germán Sierra | 20 de al 25 de julio de 1933 |
Eleuterio Serna | 17 de agosto al 20 de septiembre de 1933 |
Ricardo Uribe Escobar | 24 de noviembre al 4 de diciembre de 1933 |
Juan J. Angel | 29 de agosto de 1934 al 28 de agosto de 1935 |
Aurelio Mejía | 28 de agosto al 10 de noviembre de 1935 |
Jesús Echeverri Duque | 11 de noviembre de 1935 al 15 de marzo de 1936 |
Eduardo Uribe Botero | 7 de dicembre al 22 de diciembre de1935 |
Francisco Cardona Santa | 16 de marzo de 1936 al 18 de enero de 1937 |
Julián Uribe Gaviria | 18 de enero al 25 enero 1937 |
Jaime Arango Velásquez | 25 de enero al 9 de julio de 1937 |
Juan de J. Peláez | 4 de febrero al 10 de febrero de 1937 |
Alberto Jaramillo Sánchez | 9 de julio de 1937 al 5 de agosto de 1938 |
Pedro María Botero | 9 de noviembre al 20 de noviembre de 1937 y del 7 al 16 agosto de 1938 |
Eduardo Uribe Botero | 16 de agosto al 17 diciembre de 1938 |
Eduardo Correa Villa | 17 de diciembre de 1938 al 15 de enero de 1939 |
Emilio Montoya Gaviria | 16 de enero al 29 de julio de 1939 |
Aurelio Mejía | 4 de agosto de 1939 al 25 agosto 1940, 18 de octubre de 1940 al 18 de julio de 1942, 29 de julio al 4 de agosto de 1939, 3 de diciembre al 18 de diciembre de 1939, 26 de diciembre de 1939 al 16 a 29 marzo 1940, 15 abril al 18 abril 1940, 24 de agosto al 18 octubre 1940, 12 de diciembre al 26 de diciembre de 1940 y del 24 de enero al 6 de febrero de 1941 |
Luis Guillermo Echeverri | 8 de julio al 20 de julio de 1941 |
Pedro María Botero | 18 de julio al 9 de septiembre de 1942 |
Pedro Claver Aguirre | 9 de septiembre de 1942 al 26 de abril de 1944 |
Alberto Jaramillo Sánchez | 26 de abril de 1944 al 1 de marzo de 1945 |
Alfonso Orozco V. | 1 de marzo al 21 de junio de 1945 |
Germán Medina | 21 de junio de 1945 al 12 de agosto de 1946 |
José María Bernal | 13 de agosto de 1946 al 12 de noviembre de 1947 |
Antonio J. Uribe | 12 de noviembre de 1947 al 10 de abril de 1948 |
Dionisio Arango Ferrer | 10 de abril de 1948 al 4 de diciembre de 1948 |
Fernando Gómez Martínez | 4 de diciembre de 1948 al 22 julio 1949 |
Alfonso Restrepo M. | 22 de julio al 8 de octubre de 1949 |
Eduardo Berrío G. | 8 de octubre de 1949 al 21 de agosto de 1950 |
Braulio Henao Mejía | 21 de agosto de 1950 al 15 diciembre 1951 y del 21 de enero al 31 de julio de 1952 |
Julián Uribe Cadavid | 15 de diciembre de 1951 al 21 de enero de 1952 |
Dionisio Arango Ferrer | 31 de julio de 1952 al 18 de junio de 1953 |
Coronel Pioquinto Rengifo | 18 de junio de 1953 al 6 de octubre de 1956 y del 10 de mayo de 1957 al 13 de enero de 1958 |
General Gustavo Sierra O. | 6 de octubre de 1956 al 28 de enero de 1957 |
Antonio Mesa Gómez | 29 de diciembre de 1956 al 10 de enero de 1957 y del 22 de enero al 7 de febrero de 1957 |
Gustavo Quintero Santofimio | 8 de febrero al 10 de mayo de 1957 |
Rafael Restrepo Maya | 13 de enero al 5 de febrero de 1958 |
Darío Múnera Arango | 6 de febrero al 22 de agosto de 1958 |
Darío Mejía Medina | 22 de agosto de 1958 al 18 de abril de 1959 |
Alberto Jaramillo Sánchez | 18 de abril de 1959 al 1 de julio de 1960 |
José Roberto Vásquez | 1 de julio de 1960 al 14 de enero de 1961 |
Álvaro Arango Gutiérrez (E) | 2 al 6 de julio de 1960 |
Ramón Abel Castaño (E) | 26 al 27 de agosto de 1960 |
Ignacio Vélez Escobar | 14 de enero al 3 de noviembre de 1961 |
Jorge Ortiz Rodríguez | 24 de noviembre de 1961 al 11 de septiembre de 1962 |
Carlos Ayora Moreno | (Encargado) |
Fernando Gómez Martínez | 11 de septiembre de 1962 al 28 de junio de 1963 |
Mario Aramburo Restrepo | 28 de junio de 1963 al 19 de octubre de 1965 |
Octavio Arismendi Posada | 16 de septiembre de 1968 |
Jorge Pérez Romero | 16 de septiembre de 1968 al 28 agosto 1970 |
Diego Calle Restrepo | 28 de agosto de 1970 al 18 de abril de 1973 |
Luis Guillermo Gómez A. | 18 de abril al 3 de mayo de 1973 |
Ignacio Betancur Campuzano | 4 de mayo de 1973 al 18 de agosto de 1974 |
Jaime R. Echavarría Villegas | 19 de agosto de 1974 al 30 d agosto de 1975 |
Oscar Montoya Montoya | 1 de septiembre de 1975 al 9 de septiembre de 1976 |
Jaime Sierra García | 10 de septiembre de 1976 al 1 de septiembre de 1978 |
Rodrigo Uribe Echavarría | 2 de septiembre de 1978 al 5 de junio de 1980 |
Donato Duque Patiño (E) | 20 de noviembre de 1979 al 9 de enero de 1980 |
Álvaro Villegas Moreno | 6 de junio de 1980 al 12 de marzo de 1981 |
Oscar Madrid Botero (E) | 13 al 22 de marzo de 1981 |
Iván Duque Escobar | 23 de marzo de 1981 al 20 de agosto de 1982 |
Gabriel Sonny Londoño J. (E) | 25 de marzo al 7 de abril de 1982 |
Álvaro Villegas Moreno | 20 de agosto al 28 de diciembre de 1982 |
Daniel Villegas D. (E) | 29 de diciembre de 1982 al 21 de enero de 1983 |
Nicanor Restrepo Santamaría | 21 de enero de 1983 al 26 de abril de 1984 |
Luis Eduardo Mesa Velásquez ( E) | 16 de octubre de 1965 al … |
Bernardo de J. Guerra Serna | 25 de agosto al 17 de octubre de 1986 |
Antonio Yepes Parra | 17 de octubre de 1986 al 17 de mayo de 1987 |
Orlando Vásquez V. (E) | 18 al 29 de mayo de 1987 |
Fernando Panesso Serna | 29 de mayo de 1987 al 22 de agosto de 1988 |
Antonio Roldán Betancur | 22 de agosto de 1988 al 4 de julio de 1989 |
Pedro Pablo Betancur T. (E) | 4 de julio de 1989 al 1 de agosto de 1989 |
Helena Herrán de Montoya | 1 de agosto de 1989 al 28 de agosto de 1990 |
Alberto Vásquez Restrepo | 26 de abril de 1984 al 25 de agosto de 1986 |
Gilberto Echeverri Mejía | 28 de agosto de 1990 al 1 de enero de 1992 |
Juan Gómez Martínez | 2 de enero de 1992 al 7 de agosto de 1994 |
Ramiro Valencia Cossio (E) | 8 de agosto al 31 de diciembre de 1994 |
Alvaro Uribe Vélez | 2 de enero 1995 al 31 de diciembre de 1997 |
Alberto Builes Ortega | 2 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000 |
Guillermo Gaviria Correa | 2 de enero de 2001 al 24 de abril de 2002 |
Eugenio Prieto Soto (E) | 25 de abril de 2002 al 31 de diciembre de 2003 (1) |
Aníbal Gaviria Correa | 2 de enero de 2004 a diciembre 2007 |
Luis Alfredo Ramos Botero | 1 enero de 2008 al 31 diciembre de 2011 |
Sergio Fajardo Valderrama | 1 de enero de 2012 a la fecha |
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. (1) Nombrado mediante Acta No. 24 de la Asamblea Departamental a partir del 25 abril 2002 y ratificado mediante Decreto Nacional No. 2556 de noviembre 8 del 2002. NOTA: A partir de enero de 2004, los Gobernadores son elegidos popularmente para un período de 4 años, de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Nacional, modificado por el acto legislativo No. 02 de 2002. FUENTE: SIERRA GARCÍA, Jaime. Cronología Antioqueña. Medellín : Cámara de Comercio de Medellín , 1997. 458 p. |